2014-10-22: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hartmann, Renate, Falkenstein/Vogtl., *27.10.1955.
2017-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2017 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2020-02-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hartmann, Uwe, Falkenstein/Vogtl., *30.06.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Hartmann, Christiane, Falkenstein/Vogtl., *17.08.1989; Meyer, Andre, Treuen, *24.01.1987, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.