2007-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Krueger, Fritz, Köln, *18.02.1945; Dr. Lucas, Theodor-Michael, Kurtscheid, *24.03.1964.
2007-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Koydl, Peter, Olsberg, *06.10.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Dr. Wilke, Axel, Marburg, *06.03.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2008-09-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ludwig, Udo, Brilon, *10.02.1957.
2014-01-16: Durch Gesellschafterbeschluss vom 18.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag unter gleichzeitiger Änderung von § 2 (Unternehmensgegenstand) insgesamt neu gefasst. Unternehmensgegenstand: Betrieb der Elisabeth-Klinik in Bigge-Olsberg als katholische Einrichtung sowie entsprechender Hilfs-, Versorgungs- und Nebenbetriebe.
2020-04-21: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Leber, Frank, Winterberg, *26.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-30: Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Leber, Frank, Winterberg, *26.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der MVZ Elisabeth-Klinik gGmbH Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-19: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Brieden, Stefan, Arnsberg, *07.06.1983; König, Meinolf, Schmallenberg, *31.08.1959.
2021-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und § 3 (Steuerbegünstigte Zwecke) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb der Elisabeth-Klinik in Bigge-Olsberg als katholische Einrichtung sowie entsprechender Hilfs-, Versorgungs- und Nebenbetriebe; planmäßiges Zusammenwirken mit anderen steuerbegünstigten Gesellschaften, namentlich der JG Services gGmbH; diese erbringt krankenhausnahe Dienstleistungen (insbesondere im Bereich der Bettenaufbereitung und Fangoaufbereitung, Reinigungsleistungen sowie hauswirtschaftliche Leistungen) an die Gesellschaft.
2022-07-20: Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brieden, Stefan, Arnsberg, *07.06.1983; König, Meinolf, Schmallenberg, *31.08.1959; Ludwig, Udo, Brilon, *10.02.1957.