2008-11-27: Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital) und 9 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 620.000,00 EUR beschlossen. Geschäftsanschrift: Lehfeld 17, 21029 Hamburg. Neues Stammkapital: 693.000,00 EUR.
2012-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.503.000,00 EUR auf 2.196.000,00 EUR beschlossen. 2.196.000,00 EUR. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bobleter, Werner, Hamburg, *28.05.1967.
2014-12-23: Prokura erloschen Bobleter, Werner, Hamburg, *28.05.1967. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Reimers, Sebastian, Hamburg, *24.07.1983.
2021-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt Geschäftsführer: Maas, Holger, Hamburg, *10.08.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Kreft, Stephan, Börnsen, *21.06.1968.
2022-04-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schröder, Frank, Hamburg, *21.04.1966.