2013-01-04: Neuer Sitz: Halle (Saale). Geschäftsanschrift: Tangermünder Str. 8, 06124 Halle (Saale). Bestellt: Geschäftsführer: Grundmann, Jane, Halle (Saale), *08.11.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Wüstemann, Elke, Salzatal OT Lieskau, *28.08.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-15: Bestellt: Geschäftsführer: Hebestadt, Daniel, Halle , *18.11.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wüstemann, Elke, Salzatal OT Lieskau, *28.08.1950.