2009-06-19: Geschäftsanschrift: Elbersstr. 23, 48282 Emsdetten. Nicht mehr Geschäftsführer: Fessner, Friedhelm, Warendorf, *19.02.1955.
2009-07-15: Bestellt als Geschäftsführer: Schubert, Annette, Ibbenbüren, *07.03.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2013-09-20: Nach Ergänzung des Namens bzw. Berichtigung des Wohnortes nicht mehr Geschäftsführer: Elmer-Hoof, Jutta, Rheine, *26.01.1966.
2016-09-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Schubert, Annette, Ibbenbüren, *07.03.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Teigeler, Georg, Saerbeck, *05.12.1962.