2005-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2005 hat den Gesellschaftsvertrag geändert und insgesamt neugefasst.
2007-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hennecke, Markus, Wesel, *24.09.1962.
2007-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2007 hat den Gesellschaftsvertrag u.a. in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) geändert und den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2012-05-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Emunds, Michael, Mülheim an der Ruhr, *02.05.1965.
2013-04-12: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bundschuh, Andreas, Erkrath, *17.02.1971; Kösters, Wolfgang, Rheinberg, *03.10.1965.
2014-05-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kolan, Markus, Essen, *26.06.1965.
2016-12-22: Bestellt als Geschäftsführer: Bundschuh, Andreas, Erkrath, *17.02.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Bleckmann, Christoph, Hamminkeln, *15.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bundschuh, Andreas, Erkrath, *17.02.1971.
2020-08-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ammour, Maik, Dorsten, *10.11.1979; Fiedler, Uwe, Hünxe, *30.05.1966.