2009-08-12: Geschäftsanschrift: Maulbeerkamp 34, 32425 Minden. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Hans-Gerhard, Minden, *22.08.1952.
2010-10-04: Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 (Vertretung der Gesellschaft), 16 (Liquidation) und 17 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2018-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Lüdeking, Martin, Minden, *09.08.1952.
2019-01-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hasemann, Sebastian, Minden, *06.12.1985. Prokura erloschen: Albrecht, Hans-Gerhard, Minden, *22.08.1952.
2020-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Förderung der Wohlfahrt und der Kinder- und Jugendhilfe.
2021-01-07: Bestellt als Geschäftsführer: Lewis, Graham, Bückeburg, *07.10.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weber, Hans-Jürgen, Minden, *06.01.1955.