2018-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Übernahme der persönlichen Haftung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Elspass Autoland GmbH & Co. KG mit Sitz ins Dinslaken. Nach Berichtigung des Vornames von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Elspass, Wilhelm Paul, Dinslaken, *31.10.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Elspass, Wilhelm Paul, Dinslaken, *31.10.1950. Bestellt als Geschäftsführer: Elspass, Christoph Sebastian, Dinslaken, *28.01.1988; Elspass, Stefan Wilhelm, Dinslaken, *21.09.1982; Elspass, Jan-Niklas, Dinslaken, *29.06.1988, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Elspass, Christoph, Dinslaken, *28.01.1988; Elspass, Jan-Niklas, Dinslaken, *29.06.1988; Elspass, Stefan, Düsseldorf, *21.09.1982.