2019-06-21: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Vornamens und infolge Ergänzung weiterer personenbezogener Daten; Geschäftsführer: Momtsias, Vasileios, *05.02.1959, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Momtsias, Vasileios; Geschäftsführer: 2.
Flindris, Konstantinos, *27.05.1978, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Flindris, Konstantinos