2020-02-17: Geschäftsführer: Emons, Frank, Siegburg, *17.12.1967; Emons, Jörg, Siegburg, *15.07.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Emons, Heinz-Jürgen, Lohmar-Heide, *10.01.1944.