2011-03-24: Kapital: 26.000 EUR Vorstand: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Wollesen, Sören, *29.03.1970, Bad Bramstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.02.2011 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann um 435,41 EUR auf nunmehr 26.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital),§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung), § 6 (Gesellschafterversammlung), § 9 (Abtretung von Geschäftsanteilen), § 10 (Vererbung von Geschäftsanteilen), § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen).
2012-01-04: Geschäftsanschrift: Maienbeeck 1, 24576 Bad Bramstedt
2015-07-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wollesen, Sören; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Trautmann, Clemens; Geschäftsführer: 4.
Schulze, Philip, *08.07.1968, Großhansdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten; Prokura: 1.
Kelm, Martin, *30.04.1975, Wuppertal; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2017-01-05: Geschäftsführer: 5.
Roth, Jürgen, *20.09.1961, Poxdorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Schulze, Philip
2018-10-16: Vorstand: Geschäftsführer: 6.
Gros, Ulrich, *26.03.1965, Heroldsberg; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Roth, Jürgen
2019-10-11: Geschäftsführer: 7.
Brauer, Jan Hinrich, *01.04.1982, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kötting, Jan-Philipp
2021-04-13: Vorstand: Geschäftsführer: 8.
Dr. Sass, Björn, *18.09.1978, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-05-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Gros, Ulrich
2021-07-21: Vorstand: Geschäftsführer: 9.
Burg, Melanie, *17.01.1969, Bad Oeynhausen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Dr. Sass, Björn
2022-06-01: Vorstand: Geschäftsführer: 10.
Engler, Natascha, *17.10.1968, München; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Brauer, Jan Hinrich; Prokura: 2.
Reinberg, Jan, *22.12.1981, Altenholz; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen