2013-03-14: Bestellt als Geschäftsführer: Kuipers, Tom, de Lutte/Niederlande, *14.07.1983; Kuipers, Bart, de Lutte/Niederlande, *21.07.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuipers, Bernardus Gerhardus Johannes, De Lutte/Niederlande, *24.10.1959.