2008-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), 9 (Jahresabschluss, Gewinnverteilung) und 18 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR beschlossen.
2011-09-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Weinerpark 19, 48607 Ochtrup.
2020-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Möhring, Axel, Ochtrup, *03.09.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 150.100,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 150.100,00 EUR. Nach Wohnortwechsel und Änderung der Vertretungsbefugnis, nun Geschäftsführer: Schulte-Bücker, Gisbert, Münster, *13.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 150.200,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 150.200,00 EUR.