2017-01-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2016. Geschäftsanschrift: Kässbohrerstraße 19, 89077 Ulm. Gegenstand: Die Energieberatung, Erstellen von Energiekonzepten, Förderberatung zum Thema Energie und Durchführung von Gutachten zu öffentlich-rechtlichen Nachweisen für Wohnbegäude und Nichtwohngebäude , zu öffentlich-rechtlichen Wärmeschutznachweisen, Gutachten für Fördermittelgeber (KfW, BAFA, Banken und Kreditgeber), Erstellen eines Energieaudit für Unternehmen und Behörden, messtechnische Qualitätssicherung, energetische Immobilienbewertung, energetische Konzepte für Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Gewerbe und Industrie sowie Energiedienstleistungen für Privat, Gewerbe, Wohnungsverwaltung und Industriekunden. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Brinker, Manfred, Neu-Ulm, *28.05.1954; Koch, Marco, Offingen, *11.04.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-14: Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Die Energieberatung, Erstellen von Energiekonzepten, Förderberatung zum Thema Energie und Durchführung von Gutachten zu öffentlich-rechtlichen Nachweisen für Wohngebäude und Nichtwohngebäude , zu öffentlich-rechtlichen Wärmeschutznachweisen, Gutachten für Fördermittelgeber (KfW, BAFA, Banken und Kreditgeber), Erstellen eines Energieaudit für Unternehmen und Behörden, messtechnische Qualitätssicherung, energetische Immobilienbewertung, energetische Konzepte für Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Gewerbe und Industrie sowie Energiedienstleistungen für Privat, Gewerbe, Wohnungsverwaltung und Industriekunden.
2020-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Brinker, Manfred, Neu-Ulm, *28.05.1954.
2020-05-04: Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Energieberatung Marco Koch GmbH.
2021-09-02: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Koch, Marco, Gundremmingen, *11.04.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.