2008-07-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2006. Die Gesellschafterversammlung vom 02.06.2008 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Nachrodt-Wiblingwerde, Amtsgericht Iserlohn HRB 6184) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Die Herstellung und der Vertrieb von Metallerzeugnissen, insbesondere im Bereich der Energietechnik. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Leitzke, Henryk, Hochenheim, *10.05.1967. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heismann, Günter, Nachrodt-Wiblingwerde, *19.05.1943. Prokura erloschen: Leitzke, Henryk, Hochenheim, *10.05.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Jörg Uwe, Iserlohn, *03.11.1972.
2008-08-22: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Leitzke, Henryk, Hockenheim, *10.05.1967.
2013-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 525.000,00 EUR.
2021-10-16: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Reinke, Bodo, Herdecke, *18.05.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 526.000,00 EUR.