2011-06-17: Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 26.000,00 EUR um 20.000,00 EUR auf 46.000,00 EUR beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Klever Straße 26, 47574 Goch. 46.000,00 EUR.
2011-07-01: ----Der mit der Stadt Goch Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (jetzt Stadt Goch GmbH), Goch (Amtsgerichts Kleve, HRB 1408) am 15.12.1993 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.06.2011 zum 01.01.2011 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2011-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Lange, Rudolf, Goch, *05.07.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Marks, Carlo, Goch, *13.05.1968; Dr. Maxelon, Michael, Tönisvorst, *16.01.1970.
2011-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 7 (Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung und die Erhöhung des Stammkapitals um von 46.000,00 EUR um 44.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie und Wasser sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. 90.000,00 EUR.
2011-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital), 7 (Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung und die Erhöhung des Stammkapitals um von 46.000,00 EUR um 44.000,00 EUR auf 90.000,00 EUR beschlossen.
2011-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 90.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen. 100.000,00 EUR.
2012-07-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Maxelon, Michael, Tönisvorst, *16.01.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Trupke, Henning, Krefeld, *28.01.1969.
2015-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 hat die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 Abs. 3 (Aufgaben des Aufsichtsrates) und 12 Abs. 1 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) beschlossen.