2006-09-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Mück, Peter, Diplomkaufmann, Frankenberg, *17.02.1964.
2007-03-22: Personenbezogene Daten und Vertretungsregelung geändert, nun: Geschäftsführerin: Engeland, Monika, Frankenberg, *18.10.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-05: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Obermarkt 12, 35066 Frankenberg (Eder). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meyer-Klos, Michaela, Hatzfeld, *12.07.1970; Wagner, Jochen, Vöhl, *07.09.1968.
2018-04-12: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Engeland, Gerald, Burgwald, *08.07.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wagner, Jochen, Vöhl, *07.09.1968.
2019-03-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Engeland, Gerald, Burgwald, *08.07.1958. Bestellt als Geschäftsführerinnen: Heinze, Sandra, Hatzfeld , *02.03.1979; Meyer-Klos, Michaela, Hatzfeld , *12.07.1970. Prokura erloschen: Meyer-Klos, Michaela, Hatzfeld , *12.07.1970.
2021-02-19: Nicht mehr Geschäftsführerin: Engeland, Monika, Frankenberg, *18.10.1968.