2005-06-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2005. Gegenstand des Unternehmens: Die Entsorgung von Gütern aller Art, der Handel mit Reifen und Gebrauchtteilen aller Art und der Handel mit Eisen und anderen Metallen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Böhm, Ines, Gebelkofen, *10.03.1979; Böhm, Hermann, Gebelkofen, *07.05.1945, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.
2013-08-08: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Irler Höhe 38, 93055 Regensburg.
2020-02-13: Bestellt: Geschäftsführer: Böhm, Ines, Schierling, *10.03.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Böhm, Hermann, Gebelkofen, *07.05.1945.