2012-04-02: Geschäftsführer: Dorn, Susanne, *07.03.1961, Temnitztal OT Garz. Nicht mehr Geschäftsführer: Schultes, Wolfgang.
2016-08-24: Sitz der Firma: Walsleben. Geschäftsanschrift: Bergstraße 2, 16818 Walsleben. Gegenstand: Projektierung, Erschließung und Realisierung des Industrie- und Gewerbegebiets Temnitzpark. Die Gesellschaft soll insbesondere auch den Grunderwerb bzw. die Einbindung der privaten Grundeigentümer sowie die Einwerbung von Nutzern und Investoren für Grundstücke im Industrie- und Gewerbegebiet Temnitzpark betreiben. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere in § 1 Abs. 2 , § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 6 (Vertretung) geändert.
2017-06-02: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.03.2017 ist die Gesellschaft fortgesetzt.
2018-11-26: Geschäftsführer: 3. Fahner, Christian, *07.11.1984, Meyenburg OT Bergsoll, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Nicht mehr Prokurist: 1. Tripke, Helmut.
2019-04-09: Geschäftsanschrift: Ahornallee 10, 16818 Märkisch Linden. Geschäftsführer: Fahner, Christian, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dorn, Susanne
2021-06-21: Geschäftsanschrift: Alt Ruppiner Allee 40, 16816 Neuruppin
2021-10-05: Prokura: Kresse, Thomas, *30.05.1980, Neuruppin, Einzelprokura mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.09.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 12 .