2007-07-18: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 40.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR beschlossen.
2010-12-15: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Moritz, Martin, Harsum, *06.07.1960.
2019-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Bockemühl, Stefan, Dipl.- Politologe, Groß Escherde, *08.08.1958.