2015-07-08: Änderung zu Nr. 2: Persönlich haftender Gesellschafter: Christer, Nadine; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-07-26: Name der Firma: Erdmann E. Christer Betonwerk KG; Inhaber: Änderung zu Nr. 2: Wohnort und Vertretungsbefugnis berichtigt; Persönlich haftender Gesellschafter: Christer, Nadine, *25.06.1975, Rumohr; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 1. Christer, Erdmann Ernst; War Persönlich haftender Gesellschafter: 3.
Christer, Maria, *04.11.1949, Rumohr; Prokura: 1. Christer, Maria, *04.11.1949, Rumohr; Einzelprokura; Rechtsform: nunmehr: Kommanditgesellschaft
2021-05-25: Name der Firma: Erdmann E. Christer Betonwerk GmbH & Co. KG; Inhaber: Persönlich haftender Gesellschafter: 4.
Erdmann E. Christer Betonwerk Verwaltungs GmbH, Flintbek
(Amtsgericht Kiel, HRB 22508 KI); mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: 2. Christer, Nadine; Rechtsform: nunmehr: Kommanditgesellschaft