2016-09-23: Änderung zur Geschäftsanschrift: Borkshagenstraße 5, 59757 Arnsberg. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Betriebwirtin Deichmüller, Heike, Menden, *30.11.1961.
2018-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Peuker, Stefanie, Arnsberg, *16.02.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Ergänzung des Geburtsdatums: Geschäftsführer: Peuker, Erhard, Arnsberg, *19.02.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.