2012-03-12: Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 208, 60314 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Heilmann, Rolf, Büdingen, *13.12.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Zengel, Michael, Klingenberg, *17.12.1962.
2012-05-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dresbach, Hans-Peter, Maintal-Bischofsheim, *20.03.1959.
2014-03-21: Prokura erloschen: Zengel, Michael, Klingenberg, *17.12.1962. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Dresbach, Hans-Peter, Maintal-Bischofsheim, *20.03.1959.
2014-11-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Siegler, Matthias, Stockstadt am Rhein, *25.09.1966. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Dresbach, Hans-Peter, Maintal-Bischofsheim, *20.03.1959.
2017-01-05: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Erhart, Johannes, Erlensee, *02.06.1951. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Siegler, Matthias, Stockstadt, *25.09.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Siegler, Matthias, Stockstadt am Rhein, *25.09.1966.
2017-02-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Freudenberg, Peter, Frankfurt am Main, *04.05.1960.
2019-02-18: Prokura erloschen: Freudenberg, Peter, Frankfurt am Main, *04.05.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Lüthke, Mario, Klipphausen, *23.12.1963.