2008-08-04: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Heß, Gerhard, Pflach (Österreich), *18.07.1953; Rathke, Oliver, Wildpoldsried, *17.07.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rathke, Hans Bernhard, Füssen, *19.08.1937.
2012-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital, Geschäftsjahr. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2015-01-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heß, Gerhard, Pflach (Österreich), *18.07.1953. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Rathke, Oliver, Füssen, *17.07.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rathke, Oliver, Füssen, *17.07.1981. Bestellt: Geschäftsführer: Egger, Fabian Daniel, Flawil / Schweiz, *03.04.1987; Holzmann, Hans, Will / Schweiz, *10.01.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.