2015-01-14: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kopp, Elke, Pfalzgrafenweiler, *07.04.1964; Slapnig, Werner Roland, Pfalzgrafenweiler, *09.10.1961.
2019-11-08: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hess, Alexander, Waldachtal, *24.08.1970.