2009-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2008 hat die Änderung der §§ 8 (Verfügung über Geschäftsanteile), 10 (Bekanntmachungen) und 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Klingenberger Str. 42, 63906 Erlenbach. Geburtsdatum ergänzt: Geschäftsführer: Jakob, Josef, Erlenbach, *19.09.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Jakob, Josef, Erlenbach, *19.09.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Honner, Josef, Eschau, *21.07.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Honner, Josef, Eschau, *21.07.1966.
2022-04-21: Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2022 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die Änderung der §§ 3 Stammkapital und 6 Ziffer 1 Gesellschafterversammlung der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2022-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde § 2 von Erlenbach auf Erlenbach am Main geändert. Neuer Sitz: Erlenbach am Main. Geschäftsanschrift: Klingenberger Str. 42, 63906 Erlenbach am Main. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Honner, Josef, Eschau, *21.07.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Hielle, Stefan, Wien / Österreich, *27.01.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dipl.Ing. Hesselink, Jörg, Samern, *11.07.1975.