2007-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals von DEM 50.000,00 auf Euro 25.564,59 und Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2007-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Stratmann, Rolf, Herten, *15.07.1941. Neu bestellt: Geschäftsführer: Schorn, Gerd, Hürth, *17.11.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Stratmann, Rolf, Herten, *15.07.1941. Neu bestellt als Geschäftsführer: Schorn, Christine, Kerpen, *14.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Schorn, Christine, Kerpen, *14.06.1977.