2005-10-18: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Hauer, Andrea, Eresing, *08.03.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Hauer, Werner, Karlsruhe-Palmbach, *13.11.1941. Geändert (Vertretungsbefugnis), nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Hauer, Gunther, Eresing, *12.01.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.