2009-01-05: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.10.2008 beschlossen, das Stammkapital von 100.000,00 EUR um 400.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
2010-12-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 05.11.2010 beschlossen, das Stammkapital von 500.000,00 EUR um 500.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. 1.000.000,00 EUR.
2015-12-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Minnebusch, Jörg, Steinfurt, *20.05.1970.
2016-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Weirich, Ernst, Essen, *16.09.1939.
2017-04-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Giesen, Christian, Rees, *13.05.1978; Liebig, Michael, Bocholt, *27.08.1969.
2020-01-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weirich, Jenny, Essen, *27.09.1991.