2008-09-05: Bestellt als Geschäftsführer: Münch, Dierk, Albisheim, *06.12.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Haag, Roland, Neubrunn, *27.10.1964.
2013-04-12: Bestellt als Geschäftsführer: Vetter, Ludwig, Ebersbach-Musbach, *24.04.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Münch, Dierk, Albisheim, *06.12.1962.
2014-01-03: Bestellt als Geschäftsführer: Douverne, Andre, Aachen, *06.09.1972.
2014-06-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Vetter, Ludwig, Ebersbach-Musbach, *24.04.1967.
2015-06-05: Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Erwin Hymer World GmbH.
2016-06-20: Mit der "Erwin Hymer Group AG & Co. KG", Bad Waldsee wurde am 18.04.2016/02.05.2016 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 15.06.2016 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2016-08-04: Bestellt als Geschäftsführer: Krämer, Joachim, Stuttgart, *29.09.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Douverne, Andre, Würzburg, *06.09.1972. Einzelprokura: Kollmar, Frank, Frankfurt, *18.04.1958.
2017-01-02: Bestellt als Geschäftsführer: Ritsch, Florian, Aschaffenburg, *26.11.1983. Nicht mehr Geschäftsführer: Krämer, Joachim, Stuttgart, *29.09.1962.
2019-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-03-16: Bestellt als Geschäftsführer: Kollmar, Frank, Frankfurt, *18.04.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ritsch, Florian, Aschaffenburg, *26.11.1983. Prokura erloschen: Kollmar, Frank, Frankfurt, *18.04.1958.
2021-04-15: Neue Geschäftsanschrift: Holzstraße 19, 88339 Bad Waldsee. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Kollmar, Frank, Frankfurt am Main, *18.04.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Kollmar, Frank, Frankfurt, *18.04.1958. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Der zwischen der Gesellschaft und der "Erwin Hymer Group AG & Co. KG", Bad Waldsee am 18.04.2016/02.05.2016 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr mit der "Erwin Hymer Group SE", Bad Waldsee (Amtsgericht Ulm HRB 737238). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.