2008-06-26: Bestellt als Geschäftsführer: Oettinger, Kai, Maintal, *11.02.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-19: Geändert, nun: Geschäftsführer: Oettinger, Klaus, Bad Vilbel, *12.12.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.