2016-12-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Drichelt, Horst, Oederan, *15.01.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Drichelt, Wilhelm Stephan, Oederan OT Kirchbach, *10.07.1985.
2020-10-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Drichelt, Wilhelm Stephan, Oederan OT Kirchbach, *10.07.1985. Bestellt: Geschäftsführer: Drichelt, Horst, Oederan, *15.01.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-04: Durch Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 01.02.2021, AZ: 308 IN 1440/20, ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet worden. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 65 Abs. 1 GmbHG.
2022-03-04: Von Amts wegen eingetragen: Gelöscht nach § 395 FamFG: Geschäftsführer: Drichelt, Horst, Oederan, *15.01.1950.