2012-06-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.02.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 15,41 auf EUR 25.580,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Änderung zur Geschäftsanschrift: Gildestraße 55, 49477 Ibbenbüren. Nicht mehr Geschäftsführer: Voß, Martin A., Mettingen, *10.11.1956. Nach Ergänzung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Eslage, Eugen, Mettingen, *23.12.1952, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Eslage Werbefotografie GmbH. Änderung zur Geschäftsanschrift: Zum Liethof 9, 49497 Mettingen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb fotografischer Aufnahmen, insbesondere Werbe- und Sportfotografie.