2009-04-27: Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Str. 37, 28816 Stuhr. Nicht mehr Geschäftsführer: Göbel, Jürgen Eduard, Worpswede, *02.04.1936. Geschäftsführer: Göbel, Thomas, Bremen, *14.10.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-11: Geschäftsanschrift: Henleinstraße 24, 28816 Stuhr. Geschäftsführer: Juszczak, Kamila Barbara, geb. Józefiak, Sieradz , *19.12.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Göbel, Thomas, Bremen, *14.10.1969.
2018-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Juszczak, Kamila Barbara, geb. Józefiak, Sieradz , *19.12.1977. Bestellt als Geschäftsführer: Göbel, Thomas, Bremen, *14.10.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.