2014-04-29: Firma: Hauptstadtallee 29. V V UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113 Bonn; Gegenstand: Die Verwaltung eigener Vermögenswerte. Stamm- bzw. Grundkapital: 1.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bönninghaus, Achim, *27.02.1972, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 17.04.2014
2014-10-01: Firma: Ethereum Dev UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kastanienallee 2, 10435 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung von Software. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bönninghaus, Achim; Geschäftsführer: 2.
Crain, Fabian Brian, *05.08.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital).
2014-10-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Waldemarstraße 37a, 10999 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Crain, Fabian Brian; Geschäftsführer: 3.
Hees, Heiko, *28.10.1974, Mainz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-09-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hees, Heiko; Geschäftsführer: 4.
Eiler-Riebel, Kelly, *25.02.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-10-01: Änderung zu Nr. 4: Berichtigung des Vornamens von Amts wegen, wie folgt: Geschäftsführer: Eiler-Riebel, Kelley, *25.02.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-08-28: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Eiler-Riebel, Kelley; Geschäftsführer: 5.
Storchenegger, Patrick, *02.12.1967, Zug/ Schweiz; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-12-17: Firma: Ethereum Dev GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oranienstraße 6, 10997 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.