2008-08-18: Bestellt: Geschäftsführer: Schwecke, Wilhelm, Füssen-Hopfen am See, *06.10.1942, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Moldenhauer, Monika, Lechbruck, *26.07.1956.
2012-02-22: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung des § 5 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
2019-07-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwecke, Wilhelm, Füssen-Hopfen am See, *06.10.1942. Bestellt: Geschäftsführer: Baron Vielhauer von Hohenhau, Rolf, Augsburg, *12.10.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baron Vielhauer von Hohenhau, Rolf, Augsburg, *12.10.1944. Bestellt: Geschäftsführer: Klöck, Wolfgang, Unterthingau, *06.03.1959; Zhou, Zhihao, Füssen, *10.03.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Klöck, Wolfgang, Unterthingau, *06.03.1959; Zhou, Zhihao, Füssen, *10.03.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Tian, Bing, Füssen, *18.01.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-26: Bestellt: Geschäftsführer: Zhou, Zhiahao, Füssen, *10.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-18: Personendaten von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Zhou, Zhihao, Füssen, *10.03.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zhou, Zhihao, Füssen, *10.03.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Song, Yongbin, Essen, *03.07.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.