2007-02-21: Stammkapital: 26.000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat die Umstellung des Stammkapitals auf EUR und die Kapitalerhöhung auf 26.000,00 EUR beschlossen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen), § 6 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Abtretung, Übertragung und Teilung sowie Vereinigung von Gesellschaftsanteilen) und § 14 (Gründungsaufwand) geändert..
2010-06-25: Die Eintragung betreffend den Sitz ist von Amts wegen aufgrund Gemeindegebietsreform wie folgt berichtigt:; Schipkau..
2010-09-01: Gegenstand: Entwicklung, Herstellung von und Handel mit Maschinen und Anlagen, vorrangig für den Einsatz im Kabel- und Nichteisenmetallrecycling, Entwicklung und Herstellung von Katalysatoren und katalytischen Systemen für den Einsatz in Abgas- und Abluftbehandlungsanlagen, Rückgewinnung von Metallen (vorrangig Edel- und NE- Metallen) aus Stoffgemischen mittels manueller und maschineller Zerlegung sowie Anwendung pyrometallurgischer und nasschemischer Verfahren, Ver- und Bearbeitung von Edelmetallen, edelmetallhaltigen Stoffen und Stoffgemischen sowie Handel mit Erzeugnissen daraus, Betreiben eines Labors zur Analyse von Stoffgemischen sowie eines Motorprüfstandes mit dem Ziel der Qualitätsüberwachung und -sicherung sowie zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Edelmetallanalytik Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.07.2010 wurden der Gegenstand der Gesellschaft und der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 13 (Bekanntmachungen) geändert..
2017-08-21: Name der Firma: Europarts Consulting & Service GmbH; Sitz der Firma: Senftenberg; Geschäftsanschrift: Stralsunder Straße 16, 01968 Senftenberg; Gegenstand: a) Beratungsleistungen im Bereich Beschaffung & Vertrieb von edel- und buntmetallhaltigen Rohstoffen und Rückständen,
b) Technologieberatung im Bereich Rohstoffrecycling,
c) Handel mit Bunt- und Edelmetallen sowie bunt- und edelmetalihaltigen Rohstoffen, Rückständen und Halbzeugen,
d) Handel mit Maschinen und Anlagen,
e) Handel mit Kunstgegenständen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2017 wurde der Sitz der Gesellschaft von Schipkau nach Senftenberg verlegt, die Firma der Gesellschaft und der Gegenstand des Unternehmens sowie §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages geändert.
2018-02-20: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren vertreten. Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Liquidator: Tietz, Andreas, *29.05.1963, Folkstone / Vereinigtes Königreich; Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.12.2017 ist die Gesellschaft aufgelöst.
2022-03-04: Rechtsverhaeltnis: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.