2019-11-19: Inländische Geschäftsanschrift: Lankeweg 4, 15831 Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf; Gegenstand: Die Tierzuchtorganisation nach DVO 2016/1012 einschließlich der Durchführung von Zuchtprogrammen und Dienstleistungen in der Tierzucht. Kapital: 1.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Haier, Torsten, *30.05.1970, Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 05.08.2019
2021-11-03: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Haier, Torsten; Geschäftsführer: 2.
Lenga, René Degenhard, *31.01.1962, Ottersberg; Prokura: 1.
Haier, Torsten, *30.05.1970, Blankenfelde-Mahlow OT Jühnsdorf; Einzelprokura
2022-01-04: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2021 ist das Stammkapital um 11.000,00 EUR auf 12.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in Ziffer 1, 3 und 4