2013-03-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.07.2011 mit mehrfachen Änderungen. Die Gesellschafterversammlung vom 08.02.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Speyer (Amtsgericht Ludwigshafen HRB 62942) nach Bruchsal verlegt. Bisher: "Prima Personaldienstleistungen GmbH"; nun: Sitz verlegt; nun: Änderung der Geschäftsanschrift: Zeiloch 5, 76646 Bruchsal. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens, die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung sowie die Personalvermittlung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Apelt, Thorsten, Bruchsal, *18.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-16: Neue Geschäftsanschrift: Bahnhofplatz 1, 76646 Bruchsal.
2016-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Apelt, Thorsten, Bruchsal, *18.04.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Fehér, József Zoltán, Bad Schönborn, *08.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Karlsruhe. Neue Geschäftsanschrift: Fiduciastraße 4, 76227 Karlsruhe. Nicht mehr Geschäftsführer: Fehér, József Zoltán, Bad Schönborn, *08.01.1985. Bestellt als Geschäftsführer: Regöczi, Gábor, Pilisjászfalu/Ungarn, *09.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Europersonal24 GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Regöczi, Gábor, Pilisjászfalu/Ungarn, *09.02.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Apelt, Thorsten, Bruchsal, *18.04.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.