2019-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Schönebeck, Wolfgang, Kunststofformgeber, Bottrop.
2019-09-18: Nach Berichtigung der konkreten Vertretungsbefugnis von Amts wegen weiterhin Geschäftsführer: Dahmen, Brigitte, Duisburg, *02.08.1966; Fresdorf, Olaf, Heiligenhaus, *04.07.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmen, Brigitte, Duisburg, *02.08.1966.