2006-10-26: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart.
2014-02-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Balsiger, Daniel, Kleindietwiel (Schweiz), *03.11.1951.
2021-01-08: Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Gerlingen. Geschäftsanschrift: Leonberger Straße 1, 70839 Gerlingen.