2009-07-28: Inländische Geschäftsanschrift: Klosterkirchplatz 1-19, 14797 Kloster Lehnin. Gegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist es, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Potsdam eine stationäre Versorgung zur Begleitung Sterbender in Potsdam zu ermöglichen. Der Zweck wird verwirklicht durch Förderung, Errichtung und Betrieb eines stationären Hospizes entsprechend SGB V und XI in Potsdam. Gegenstand der Gesellschaft sind ferner der Erwerb, die Errichtung, Erweiterung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die der Erfüllung des Zweckes dienen. Stammkapital: 25.000 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Geschäftsführer: Blümchen, Michael, *12.06.1963, Kloster Lehnin OT Damsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 24.06.2009.
2011-08-30: Gegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Potsdam eine stationäre Versorgung zur Begleitung Sterbender in Potsdam zu ermöglichen. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung, Errichtung und Betrieb eines stationären Hospizes entsprechend SGB V und XI in Potsdam. Gegenstand der Gesellschaft sind ferner der Erwerb, die Errichtung, Erweiterung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die der Erfüllung des Zweckes dienen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.07.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Gemeinnützigkeit / Selbstlosigkeit).
2015-02-19: Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Reisert-Schneider, Pia, geb. Reisert, *17.04.1969, Königs Wusterhausen OT Zeesen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.01.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsführung)
2015-10-13: Prokura: 1.
Krüger, Dirk, *15.07.1970, Brandenburg an der Havel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2.
Schindelhauer, Ralf, *28.09.1978, Brandenburg an der Havel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2016-02-04: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Schindelhauer, Ralf; 3.
Schwarz, Michael, *16.11.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2018-12-17: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Wohnort aktualisiert: Geschäftsführer: Blümchen, Michael, *12.06.1963, Teltow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Reisert, Pia, *17.04.1969, Teltow
2018-12-20: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Reisert, Pia, *17.04.1969, Köngis Wusterhausen
2019-08-30: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Krüger, Dirk; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Änderung zu Nr. 3: Schwarz, Michael; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2021-04-21: Der Name der Firma ist geändert in: Evangelische Altenhilfe Berlin-Brandenburg gGmbH; Gegenstand: Die Förderung der Altenhilfe und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens in den Ländern Berlin und Brandenburg.
Der Zweck wird verwirklicht durch Förderung, Errichtung, Betrieb und Erweiterung von Einrichtungen der Altenhilfe, des Gesundheitswesens, der Hospizarbeit und des Sozialwesens sowie
der Entwicklung sachgerechter Hilfeangebote für jeweilige aktuelle soziale Notlagen.
Darüber hinaus wird der Zweck verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft gem. § 58 Abs. 1 der Abgabenordnung.
Gegenstand der Gesellschaft sind ferner der Erwerb, die Errichtung, Erweiterung,
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, die der Erfüllung des Zweckes dienen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.04.2021 ist der Sitz der Gesellschaft nach Teltow verlegt und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere bezüglich der Bestimmungen zur Firma, zum Sitz und zum Gegenstand des Unternehmens
2021-06-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Schwarz, Michael; 4.
Röwer, Robby, *22.07.1988, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken