2011-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2010 hat die Erweiterung der Satzung um die §§ 15 und 16 beschlossen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Büttner, Ewald, Heizungsbaumeister, Bessenbach 2. Bestellt: Geschäftsführer: Büttner, Joachim, Bessenbach, *15.07.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-09: Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2010 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Herabsetzung des Stammkapitals um 88.957,15 EUR und die Änderung der §§ 4 und 8 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 90.000,00 EUR.
2016-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat die Änderung des § 8 der Satzung beschlossen.
2021-11-24: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Dornhecke 14, 63856 Bessenbach.