2017-11-08: Neue Geschäftsanschrift: Am Eichenhain 2, 31552 Rodenberg. Bestellt als Geschäftsführer: Küchler, Michael Herbert, Wiesloch, *06.12.1969, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hautau, Michael, Wennigsen, *25.02.1959.
2017-12-12: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hautau, Rainer, Wennigsen, *25.02.1959.
2021-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Ewald, Michael, Bad Nenndorf, *28.08.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Kriska, Falko, Bovenden, *08.08.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Barluschke, Tim, Seelze, *12.06.1994.
2021-12-07: Die Gesellschafterversammlung hat am 15.09.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 24.435,41 auf EUR 50.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.