2011-03-14: geänderte Geschäftsanschrift: Borgwardstr. 10, 48599 Gronau. Geburtsdatum von Amts wegen eingetragen bezüglich Geschäftsführer: Tillmann, Ewald, Gronau, *03.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Meyer, Klaus, Gronau, *08.11.1955
2015-05-27: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Tillmann GmbH.