2017-01-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Harzdorf, Jürg, Chemnitz, *04.08.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Gerloff, Mike, Wellen, *15.04.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-09: Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung des § 3 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2019-03-05: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Verkauf und Service von Systemen für die Wärme-/Wassermessung und Abrechung, Ausführung solcher Abrechnungen, Dienstleistungen in Verbindung mit den vorgenannten Tätigkeiten sowie Mietgeräteservice in Verbindung mit vorgenannten Tätigkeiten, Hausmeisterservice, Hausverwaltung, Contracting (Energieanlagen errichten, finanzieren und betreiben.).
2021-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2021 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 2, nun 3 . Neuer Gegenstand: Vertrieb, Vermietung, Installation und Wartung von häuslichen Energie- und Verbrauchsmessgeräten, insbesondere von Wärmemessgeräten, Heizungsregelgeräten, Wasseraufbereitungsanlagen und Rauchmeldern; Erstellung von Energieausweisen und Heiz- und Nebenkostenabrechnungen; Durchführung von Legionellenprüfungen; sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden entgeltlichen Dienstleistungen, soweit sie nicht genehmigungspflichtig sind. Bestellt: Geschäftsführer: Kiermeyer, Stephan, Küsnacht / Schweiz, *27.08.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretung geändert: Geschäftsführer: Gerloff, Mike, Wellen, *15.04.1965.
2022-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2022 hat die Änderung des § 3 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Verkauf und Service von Systemen für die Wärme-/Wassermessung und Abrechnung, Ausführung solcher Abrechnungen, Dienstleistungen in Verbindung mit den vorgenannten Tätigkeiten; Mietgeräteservice in Verbindung mit vorgenannten Tätigkeiten; Hausmeisterservice; Hausverwaltung; Contracting (Energieanlagen errichten, finanzieren und betreiben.). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wegner, Michael, Adendorf, *09.08.1975.