2008-02-25: Zweigniederlassung einer Aktiengesellschaft nach dänischem Recht. Beginn: 06.11.2006. Zweigniederlassung der gleichnamigen Firma in Langeskov /Dänemark ( Register Nr. CVR 28670265). Der Handel mit mechanischen Abgassystemen. 100.000,00 DKK. Peter Hermansen und Jorgen Andersen vertreten gemeinsam. Vorstand: Andersen, Jorgen, Odense/Dänemark, *26.09.1960, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Vorsitzender des Verwaltungsrates: Hermansen, Peter, Langeskov/Dänemark, *19.02.1945, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung: Döbell, Uwe, Monzingen, *24.09.1968.
2011-11-04: Nach Änderung der Firma der Hauptniederlassung, nun: Zweigniederlassung der Firma Exodraft A/S mit jetzigem Sitz in Odense/Dänemark ( Register Nr. CVR 28670265).
2015-10-16: Nach Änderung der Firma der Zweigniederlassung nun: Exodraft A/S Niederlassung Deutschland. Änderung der Geschäftsanschrift: Soonwaldstraße 6, 55569 Monzingen. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung: Roßmann, Thomas, Mertingen, *19.01.1971. Prokura erloschen: Döbell, Uwe, Monzingen, *24.09.1968.
2022-04-12: Nach Änderung des Sitzes der Hauptniederlassung nun: Zweigniederlassung der Firma Exodraft A/S mit jetzigem Sitz in Langeskov / Kerteminde / Dänemark . 13.000.000,00 DKK. Vertretung geändert: Die Gesellschaft wird durch den Aufsichtsratsvorsitzenden und ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich oder durch den gesamten Aufsichtsrat vertreten. Bestellt als Vorstand: Haugaard, Anders, Glamsbjerg / Dänemark, *09.02.1979; Kofod-Jensen, Morten, Odense SV / Dänemark, *08.12.1983; Madsen, René Kaaslev Mulvad, Odense V / Dänemark, *08.05.1979. Bestellt als Vorsitzender des Aufsichtsrates: Sørensen, Søren Østergaard, Silkeborg / Dänemark, *08.10.1958. Bestellt als Aufsichtsratsmitglied: Andersen, Jørgen, Odense C / Dänemark, *26.09.1960; Hermansen, Peter, Langeskov / Dänemark, *19.12.1945; Hermansen, Annette, Odense SØ / Dänemark, *16.10.1974; Olesen, John Veje, Odense M / Dänemark, *04.08.1964. Nicht mehr Vorstand: Andersen, Jorgen, Odense/Dänemark, *26.09.1960. Nicht mehr Vorsitzender des Verwaltungsrates: Hermansen, Peter, Langeskov/Dänemark, *19.02.1945. Das Stammkapital der Hauptniederlassung wurde auf 13.000.000,00 DKK erhöht.