2009-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung nach Kaiserslautern sowie die Änderung des § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Sitz: Kaiserslautern. Geschäftsanschrift: Liebigstraße 1, 67661 Kaiserslautern. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation, der Auf- und Abbau von Messeständen, Handel und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Messen.
2009-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung nach Kaiserslautern sowie die Änderung des § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Sitz: Kaiserslautern. Geschäftsanschrift: Liebigstraße 1, 67661 Kaiserslautern. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation, der Auf- und Abbau von Messeständen, Handel und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Messen.
2010-11-22: Geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Forster, Jens, Eulenbis, *13.01.1970; Wons, Alexander, Standenbühl, *31.01.1968, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Behrer, Ralf, Neustadt/Weinstraße, *16.07.1968.
2012-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Dauer, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung nach Rockenhausen beschlossen. Neuer Sitz: Rockenhausen. Geschäftsanschrift: Kreuzwiese 2, 67806 Rockenhausen.
2017-11-16: Bestellt als Geschäftsführer: Forster, Julia, Börrstadt, *10.07.1992. Nicht mehr Geschäftsführer: Forster, Jens, Eulenbis, *13.01.1970. Einzelprokura: Nielsen, Björn, Jakobsweiler, *11.10.1982.