2005-01-21: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung des § 11 Ziffer 1) (Erbfolge) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schalk, Werner, Frisörmeister, Neumarkt.
2007-03-02: Die R + S Friseur GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 5803) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
2022-03-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schlegl, Günter, Betriebswirt, Nürnberg, *17.07.1939. Bestellt: Geschäftsführer: Schlegl-Fischer, Reine Vanessa, geb. Schlegl, Hochstadt, *14.03.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.