2011-12-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2011. Geschäftsanschrift: Folkwangstraße 1, 45128 Essen. Gegenstand: Die gestaltende, technische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Garten- und Landschaftsplanung, insbesondere Freiraumplanung, Umweltplanung, Stadtentwicklung, Projektentwicklung, Projektsteuerung und das bauliche Projektmanagement. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Förder, Matthias, Essen, *13.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-01: Die Gesellschafterversammlung hat am 09.02.2012 beschlossen, das Stammkapital von EUR 25.000,00 um EUR 100,00 auf EUR 25.100,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern.
2020-02-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 03.02.2020 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und den Gesellschaftsvertrag in § 2 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Die gestaltende, technische, wirschaftliche, ökologische und soziale Garten- und Landschaftsplanung, insbesondere Freiraumplanung, Umweltplanung, Stadtentwicklung, Projektentwicklung, Projektsteuerung und das bauliche Projektmanagement sowie Coaching für Dritte.
2022-04-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.03.2022 beschlossen, den Gesellschaftsvertrages in §§ 6 , 9 (Kündigung), 10 (Tod eines Gesellschafters/Erbfolge), 11 (Einziehung) und 12 (Abfindung) zu ändern.